张春林
- 中文名
- 张春林
- 国 籍
- 中国
- 民 族
- 汉族
- 出生地
- 四川德阳
- 出生日期
- 1965年2月
- 毕业院校
- 新疆大学
目录
- 中 文 名 张春林
- 国 籍 中国
- 民 族 汉族
- 出 生 地 四川德阳
- 出生日期 1965年2月
- 毕业院校 新疆大学
1982年09月至1986年08月,新疆八一农学院农机系农业机械化专业学习;
1986年08月至1989年11月,新疆维吾尔自治区塔城地委办公室干部;
1989年11月至1993年04月,新疆维吾尔自治区塔城地委办公室副科级秘书;
1993年04月至1993年12月,新疆维吾尔自治区塔城地委办公室正科级秘书;
1993年12月至1994年07月,新疆维吾尔自治区塔城地委经济工作部副部长;
1994年07月至1994年12月,新疆维吾尔自治区沙湾县委副书记;
1994年12月至1998年01月,新疆维吾尔自治区沙湾县委副书记、乡镇企业委员会党委书记;
1998年01月至1998年09月,新疆维吾尔自治区塔城地委副秘书长;
1998年09月至2000年07月,新疆维吾尔自治区塔城地区经济工作领导小组办公室主任(1997年09月至1999年07月,新疆农业大学农业经济管理专业研究生课程进修班学习,获管理学硕士学位);
2000年07月至2000年12月,新疆维吾尔自治区塔城地委副秘书长、地区经济工作领导小组办公室主任;
2000年12月至2006年06月,新疆维吾尔自治区乡镇企业管理局党组副书记、局长(其间:2002年05月至2002年11月,挂职任农业部乡镇企业局副局长;2003年10月至2004年01月,新疆大学外语学院第二批党政干部外语强化班学习;2004年12月至2005年03月,美国伍德伯瑞大学第二批新疆党政干部培训班学习);
2006年06月至2011年01月,新疆维吾尔自治区博州党委常委、常务副州长(2004年09月至2007年06月,新疆大学经济与管理学院人口、资源与环境经济学专业在职研究生学习,获经济学博士学位;2010年03月至2010年07月,中央党校新疆班学习);
2011年01月至2011年02月,新疆维吾尔自治区审计厅党组副书记;
2011年02月至2013年03月,新疆维吾尔自治区审计厅党组副书记、厅长;
2013年03月至2013年06月,新疆维吾尔自治区发展和改革委员会党组副书记、主任;
2013年06月至2017年02月,新疆维吾尔自治区发展和改革委员会党组副书记、主任,自治区对口援疆工作协调领导小组办公室主任;
2017年02月至2018年01月,新疆维吾尔自治区人民政府副主席,自治区发展和改革委员会党组副书记、主任,自治区对口援疆工作协调领导小组办公室主任。
2018年01月至今,新疆维吾尔自治区党委常委、政府副主席,自治区发展和改革委员会党组副书记、主任,自治区对口援疆工作协调领导小组办公室主任。
九届新疆维吾尔自治区党委委员。
2017年2月26日,新疆维吾尔自治区第十二届人民代表大会常务委员会第二十七次会议通过,决定任命张春林为新疆维吾尔自治区人民政府副主席。
2018年1月26日,新疆维吾尔自治区第十三届人民代表大会第一次会议选举张春林为自治区副主席。
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。