赵青
- 中文名
- 赵青
- 国 籍
- 中国
- 民 族
- 汉族
- 出生地
- 山东平阴
- 出生日期
- 1961年10月
- 毕业院校
- 中央党校
目录
1980年09月至1983年08月,新疆建筑工程学校工民建专业学习;
1983年08月至1991年01月,新疆维吾尔自治区巴州建筑公司干部、工程科副科长、施工队长、副经理(其间:1984年10月至1987年08月,新疆广播电视大学巴州分校工民建专业学习);
1991年01月至1993年08月,新疆维吾尔自治区巴州工程质量监督站站长;
1993年08月至1994年06月,新疆维吾尔自治区巴州建设局建筑管理科科长;
1994年06月至1998年05月,新疆维吾尔自治区巴州建设局副局长(其间:1995年03月至1995年05月,新疆维吾尔自治区巴州党委党校县处级干部培训班学习);
1998年05月至2002年02月,新疆维吾尔自治区库尔勒市委副书记(1996年08月至1998年12月,中央党校函授学院经济管理专业学习);
2002年02月至2003年04月,新疆维吾尔自治区库尔勒市委副书记、政协党组书记(2000年03月至2002年03月,中国社会科学院研究生院数量经济与技术经济系经济管理专业研究生课程进修班学习);
2003年04月至2005年07月,新疆维吾尔自治区轮台县委书记;
2005年07月至2006年09月,新疆维吾尔自治区库尔勒市委书记;
2006年09月至2010年09月,新疆维吾尔自治区巴州党委常委、库尔勒市委书记;
2010年09月至2011年07月,新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市委常委、常务副市长;
2011年07月至2012年02月,新疆维吾尔自治区博州党委书记,新疆生产建设兵团农五师党委第一书记、第一政委;
2012年02月至2015年12月,新疆维吾尔自治区博州党委书记、人大常委会主任,新疆生产建设兵团(农)五师党委第一书记、第一政委;
2015年12月至2016年09月,新疆维吾尔自治区昌吉州党委书记;
2016年09月至2017年02月,新疆维吾尔自治区昌吉州党委书记,新疆生产建设兵团六师党委第一书记、第一政委;
2017年02月至今,新疆维吾尔自治区人民政府副主席,昌吉州党委书记,新疆生产建设兵团六师党委第一书记、第一政委。
九届新疆维吾尔自治区党委委员。
2017年2月26日,新疆维吾尔自治区第十二届人民代表大会常务委员会第二十七次会议通过,决定任命赵青为新疆维吾尔自治区人民政府副主席。
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。