陈勇
- 中文名
- 陈勇
- 国 籍
- 中国
- 民 族
- 汉族
- 出生地
- 山东青岛
- 出生日期
- 1960年1月
- 毕业院校
- 山东省委党校
目录
1978.01-1980.01,淄博师范学校学习;
1980.01-1982.07,淄博矿务局双沟煤矿学校教师、团支部书记;
1982.07-1985.09,淄博矿务局团委干事;
1985.09-1987.06,山东师范大学政治系干部专修科思想政治教育专业学习;
1987.06-1988.07,淄博矿务局团委宣传部副部长;
1988.07-1989.07,共青团淄博市委办公室副主任;
1989.07-1991.05,淄博市委办公室副科级秘书;
1991.05-1993.04,淄博市委办公室科级秘书;
1993.04-1993.07,淄博市委办公室副主任;
1993.07-1995.02,淄博市委办公厅副主任;
1995.02-1997.06,淄博市委副秘书长、办公厅副主任(1993.09-1996.06,在南开大学经济学院政治经济学专业学习,获经济学硕士学位);
1997.06-2001.04,淄博市委副秘书长兼党史委主任;
2001.04-2002.12,淄博市委副秘书长、办公厅主任;
2002.12-2006.12,淄博市周村区委书记(2001.08-2003.12,在中央党校干部业余本科班法律专业学习);
2006.12-2007.03,桓台县委书记;
2007.03-2011.05,淄博市委常委、桓台县委书记(2004.09-2007.06,在山东省委党校在职干部研究生班经济管理专业学习);
2011.05-2011.06,济南市委常委;
2011.06-2011.12,济南市委常委、秘书长;
2011.12-2012.02,济南市委常委、秘书长、组织部部长;
2012.02-2015.07,济南市委常委、组织部部长;
2015.07-2015.08,德州市委书记兼市委党校校长;
2015.08-,德州市委书记、市人大常委会主任、市委党校校长。
2017年2月18日,中国共产党德州市第十五届委员会第一次全体会议选举陈勇为市委书记。
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。