方红卫
- 中文名
- 方红卫
- 国 籍
- 中国
- 民 族
- 汉族
- 出生地
- 陕西富平
- 出生日期
- 1966年6月
- 毕业院校
- 长安大学
目录
1984年09月至1989年08月,在清华大学汽车工程系汽车专业学习;
1989年08月至1990年08月,在陕西汽车制造总厂车桥分厂、汽研所实习;
1990年08月至1995月05月,任陕西汽车制造总厂汽研所试验技术科科长;
1995年05月至1996年03月,任陕西汽车制造总厂财务处科长;
1996年03月至1996年11月,任陕西汽车制造总厂财务处副处长;
1996年11月至1998年09月,任陕西汽车制造总厂副厂长;
1998年09月至2001年10月,任陕西汽车制造总厂副厂长、销售公司总经理;
2001年10月至2002年02月,任陕西汽车制造总厂常务副厂长;
2002年02月至2008年05月,任陕西汽车集团有限责任公司董事会董事、总经理(其间:2002年04月2007年12月,西北工业大学工业工程专业研究生班学习);
2008年05月至2010年06月,任陕西汽车集团有限责任公司董事长、党委常委;
2010年06月至2012年10月,任陕西汽车集团有限责任公司董事长、党委书记;
2012年10月至2013年01月,任陕西汽车控股集团有限公司董事长、党委书记,陕西汽车集团有限责任公司董事长、党委书记;
2013年01月至2013年03月,任陕西汽车控股集团有限公司董事长、党委书记,陕西汽车集团有限责任公司董事长、党委书记,省政协常委;
2013年03月至2015年04月,任陕西汽车控股集团有限公司董事长、党委书记,陕西汽车集团有限责任公司董事长、党委书记,省政协常委、科技委员会副主任(2005年09月至2013年12月,长安大学交通运输规划与管理专业学习);
2015年04月至2015年12月,任宝鸡市委常委、副市长,省政协常委、科技委员会副主任;
2015年12月至2016年07月,任宝鸡市委常委、副市长;
2016年07月至2016年08月,任渭南市委常委、副市长人选(常务副市长);
2016年08月至2017年01月,任渭南市委常委、常务副市长;
2017年01月至2017年02月,任汉中市委副书记、市政府党组书记;
2017年02月至今,任汉中市委副书记,副市长、代市长、市长、市政府党组书记。
2017年2月17日,在汉中市第五届人民代表大会第一次会议上,方红卫当选为汉中市人民政府市长。
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。