李亚平
目录
1980年9月——1985年6月 就读于南京的华东水利学院水电系水电站动力设备专业学习;
1985年8月——1986年9月 任镇江市句容县长江提水站管理处办事员;
1986年9月——1987年8月 任镇江市句容县水利农机局工管股副股长;
1987年8月——1988年2月 任中共镇江市委组织部科员;
1988年2月——1992年8月 先后任中共镇江市委组织部副科级组织员、干部培训科副科长(其间:1988年9月—1991年7月,参加省委党校函授学院镇江分院涉外经济专业学习);
1992年8月——1993年5月 先后任江苏省镇江市色织总厂任厂长助理、副厂长(挂职锻炼);
1993年5月——1998年4月 任共青团镇江市委副书记、党组成员;
1998年4月——2001年6月 任镇江市水利局副局长、党组成员(期间:1996年9月—1998年7月,参加东南大学科技经济与行政管理专业研究生课程进修班学习);
2001年5月——2002年12月 任镇江市科技局党组书记、局长;
2002年12月——2003年1月 任中共句容市委副书记、代市长(期间:1999年9月—2002年7月,参加中央党校成人教育学院经济学专业学习);
2003年1月——2004年12月 任句容市委副书记、市长;
2004年12月——2005年6月 任中共句容市委书记、市长;
2005年6月——2006年10月 任中共句容市委书记;
2006年10月——2006年11月 任镇江市副市长、句容市委书记;
2006年11月——2007年12月 任镇江市副市长、党组成员;
2007年12月——201年5月 任江苏省水利厅副厅长、党组成员;
2011年5月——2013年3月 任江苏省水利厅副厅长、党组成员兼省水利工程建设局分党组书记;
2013年3月——2017年3月 任江苏省水利厅党组书记、厅长;
2017年3月——苏州市委副书记、代市长。
2018年1月——苏州市人民政府市长
第十三届全国人民代表大会代表,中共江苏省十一次、十二次、十三次党代会代表,十三届省委委员,镇江市四次、五次党代会代表,五届市委委员。江苏省十届、十二届人大代表,镇江市五届人大代表,苏州市十六届人大代表。
2017年3月,中共江苏省委决定:李亚平同志任中共苏州市委委员、常委、副书记。
2018年1月,苏州市第十六届人民代表大会第二次会议闭幕,李亚平当选苏州市人民政府市长。
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。