左惟,1961年8月生,汉族,中共党员,江苏省南京市人,博士,教授。中共南京农业大学委员会委员、常委、书记。
- 中文名称
-
左惟
- 性
-
别:男
- 出生日期
-
1961年8月
- 籍
-
贯:江苏南京
- 民
-
族:汉族
- 国
-
籍:中国
- 党
-
派:中国共产党
- 毕业院校
-
南京工学院
目录
左惟
1983年7月,本科毕业于南京工学院(现东南大学)计算机系计算机科学与工程专业,留校工作后历任校团委组织部部长、团委副书记、团委书记、财务处处长等职。
1999年11月至2001年10月,任东南大学校长助理。
2001年11月至2005年5月,任东南大学党委副书记兼副校长。
2005年6月起,任东南大学党委副书记。
2009年在东南大学经济管理学院获管理学博士学位。
2010年11月至2013年4月,任东南大学常务副书记。
2013年4月起,任中共南京农业大学委员会委员、常委、书记。