谷焕民
谷焕民,男,汉族,1964年8月生,河北乐亭人,管理学博士,工程师。2009年3月任哈尔滨工程大学党委书记。
- 中文名
- 谷焕民
- 性别
- 男
- 出生年月
- 1964年8月
- 籍贯
- 河北乐亭
- 民族
- 汉族
- 学历/学位
- 研究生/博士
- 政党
- 中国共产党
- 入党时间
- 1998年
- 参加工作时间
- 1988年
- 职务
- 哈尔滨工程大学党委书记
目录
谷焕民,男,汉族,1964年8月生,河北乐亭人,1998年1月加入中国共产党,1988年9月参加工作,研究生,管理学博士,工程师。
1988年9月至1989年4月航空航天部155厂职工。1989年4月至1993年2月航空航天部627所干部。1993年2月至1993年10月任航空航天部627所东宇公司副经理(副处级)。1993年10月至1994年11月任航空航天部627所黑河办事处负责人(正处级)。1994年11月至1996年4月任中国民用飞机开发公司黑河公司总经理。1996年4月至1997年1月任中国民用飞机开发公司总经理助理。1997年1月至2000年3月任中国民用飞机开发公司副总经理。2000年3月至2003年8月任中国民用飞机开发公司总经理(2002年3月至2003年1月中央党校中青年干部第十八期学习班学习)。2003年5月至2009年3月任黑龙江省政府省长助理(挂职)。2009年3月任哈尔滨工程大学党委书记。
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。