詹钟晖
网易前任首席运营官,于1999年10月加入网易公司,2001年4月加入在线游戏事业部。领导过EaseBar、Content Delivery System等多个项目的开发。2006年5月,詹钟晖先生被任命为网易联合首席运营官。 詹钟晖先生毕业于华南理工大学,获自动控制专业硕士学位。2011年5月15日,詹钟晖卸任网易首席运营官。
- 性别
- 男
- 民族
- 汉族
- 毕业院校
- 华南理工大学
- 学位
- 硕士
- 所属行业
- 互联网业
- 职务
- 前首席运营官
目录
1999年-2011年 | 网易 前首席运营官 描述:据公开资料显示,詹钟晖于1999年10月加入网易公司,2001年4月加入在线游戏事业部,曾担任在线游戏事业部高级副总裁,专注于在线游戏业务。2006年5月,詹钟晖被任命为网易联合首席运营官。2009年3月,詹钟晖担任网易首席运营官。2011年五月卸任。 |
詹钟晖于1999年10月加入网易公司。 | |
2001年4月加入在线游戏事业部,曾担任在线游戏事业部高级副总裁,专注于在线游戏业务。 | |
2006年5月,詹钟晖被任命为网易联合首席运营官。 | |
2009年3月,詹钟晖担任网易首席运营官。 | |
2011年5月宣布卸任首席运营官职务。 |
詹钟晖说:“我在网易工作12年,对公司有深厚的感情 | 詹钟晖说:“我在网易工作12年,对公司有深厚的感情。网易包括在线游戏在内的各项业务取得了巨大的成绩,有赖于所有同事的艰辛付出,非常感谢我的同事们多年以来对我的信任和支持。此次基于个人原因辞去首席运营官职务,我仍将关注公司各项事业发展,也相信网易会继续保持进步,引领行业前行。” |
我们很遗憾的宣布詹钟晖先生因个人原因于2011年5月15日卸任首席运营官 | 网易CEO丁磊在财报中披露说:“我们很遗憾的宣布詹钟晖先生因个人原因于2011年5月15日卸任首席运营官。多年来,钟晖是管理团队重要的一员,为公司业务的发展作出了卓越的贡献。 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。