黄瑶
贵州省政协原主席。2010年12月9日,四川省成都市中级人民法院对黄瑶作出一审判决,认定黄瑶犯受贿罪,判处死刑,缓期二年执行,剥夺政治权利终身,没收个人全部财产。
- 姓名
- 黄瑶
- 性别
- 男
- 出生日期
- 1948年4月
- 入党时间
- 1978年2月
- 籍贯
- 贵州开阳
- 民族
- 布依族
- 毕业院校
- 贵阳师范学院
目录
1967.10-1978.04 | 先后任贵州省安顺地区开阳县高峰小学教员、教导主任、副校长、校长,县城关区教育办公室干事; |
1978.04-1982.02 | 在贵阳师范学院历史系历史专业学习; |
1982.02-1983.05 | 任贵阳师范学院历史系助教; |
1985.05-1985.08 | 先后任贵州省安顺地区开阳县委组织部工作员,县委常委、宣传部部长; |
1985.08-1990.05 | 先后任安顺地区行署副专员,地委副书记; |
1990.05-1992.06 | 任贵州省黔西南州委副书记、副州长(其间:1991年9月至1992年1月,在中央党校学习); |
1992.06-1993.10 | 先后任贵州省黔西南州委副书记、州长、州委书记; |
1993.10-1993.11 | 任贵州省委宣传部部长; |
1993.11-1995.11 | 先后任贵州省委常委、宣传部部长,省社科联主席(兼)(其间:1995年3月至1995年6月,在中央党校学习); |
1995.11-1996.12 | 任贵州省委常委、宣传部部长,黔西南州委书记,省社科联主席(兼); |
1996.12-1999.05 | 任贵州省委常委,黔西南州委书记; |
1999.05-2006.11 | 任贵州省委副书记(其间:2005年11月至2006年1月,在中央党校进修部学习); |
2006.11-2007.01 | 任贵州省委副书记、省政协党组书记; |
2007.01-2008.01 | 任贵州省第九届政协主席; |
2008.01 | 任贵州省第十届政协主席。第十四、十五、十六届中央候补委员,第九届省政协委员。 |
受贿罪
2009年11月5日 | 中央决定免去贵州省政协主席黄瑶领导职务 |
2010年2月26日 | 贵州省政协原主席黄瑶被开除党籍和公职 |
2010年11月24日 | 贵州省政协原主席黄瑶受贿案一审开庭 |
2010年12月9日 | 贵州省政协原主席黄瑶受贿一审被判死缓 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。