刘旭光
目录
1981.09-1986.07,成都中医学院医学系中医学专业学习,获医学学士学位
1986.07-1990.09,重庆望江机械厂医院中医师
1990.09-1993.07,成都中医学院针灸系针灸学专业研究生学习,获医学硕士学位
1993.07-2002.07,成都中医药大学针灸推拿学院助理研究员、副研究员、实验室主任(其间:1997.09-2000.07成都中医药大学针灸学专业研究生学习,获医学博士学位)
2002.07-2006.05,成都中医药大学针灸推拿学院副院长,研究员、硕士生导师
2006.05-2009.07,成都中医药大学针灸推拿学院院长,研究员、博士生导师
2009.07-2011.11,成都中医药大学教务处处长
2011.11-2013.07,民盟成都市委会副主委,成都中医药大学教务处处长
2013.07-2016.12,民盟成都市委会副主委,成都中医药大学副校长(其间:2014.09-2014.12参加四川省优秀年轻干部递进培养班第三期培训,2016.01-2016.12挂职北京市医管局副局长)
2016.12-2017.06,民盟成都市委会主委,成都中医药大学副校长
2017.06-2017.12,民盟四川省委会副主委、成都市委会主委,成都中医药大学副校长
2017.12-2018.03,民盟中央常委、四川省委会副主委、成都市委会主委,成都中医药大学副校长
2018.03-,民盟中央常委、四川省委会副主委、成都市委会主委,成都市政府副市长,成都中医药大学副校长
十三届全国人大代表,十届、十一届省政协委员,市十七届人大代表
2018年3月1日,成都市第十七届人民代表大会第一次会议选举刘旭光为成都市人民政府副市长。
2018年7月,四川省人民政府决定免去刘旭光的成都中医药大学副校长职务。
从事针灸科研教学工作,主要研究方向为针灸效应的神经内分泌免疫调节机制研究。主持国家973计划课题、国家自然科学基金课题和国家教育部课题6项,作为主研承担国家级课题6项、部省级课题10余项,研究成果获得部省级科技进步一等奖1项、二等奖4项,发表学术论文60余篇,培养硕博士研究生20余名。承担省级教改项目4项,获得四川省教学成果一等奖1项、二等奖3项。
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。