任贵生
- 中文名
- 任贵生
- 国 籍
- 中国
- 民 族
- 汉族
- 出生地
- 辽宁凌源
- 出生日期
- 1961年12月
- 毕业院校
- 哈尔滨工业大学
目录
1979.09-1983.07,大连理工大学化工系化工机械专业学生
1983.07-1984.04,大庆石油化工总厂化纤厂维修车间实习员
1984.04-1985.07,大庆石油化工总厂化纤厂机动科科员
1985.07-1988.08,大庆石油化工总厂化纤厂维修车间副主任
1988.08-1990.02,大庆石油化工总厂化纤厂机动科副科长
1990.02-1992.09,大庆石油化工总厂化纤厂抽丝车间主任兼党支部书记 (1992.02-1992.07,石油化工管理干部学院全国大中型企业“中青”岗位职务
培训班学习)
1992.09-1995.03,大庆石油化工总厂腈纶厂副厂长
1995.03-1996.04,大庆石油化工总厂化纤厂副厂长
1996.04-1996.05,大庆石油化工总厂机动处副处长
1996.05-1998.02,大庆高新技术产业开发区管委会副主任(正处级)、党工委委员 (1997.09-1998.01,中央党校地厅级干部班学习)
1998.02-2001.02,大庆市科学技术委员会主任、党组书记 (1996.09-1999.08,哈尔滨工业大学政治经济学专业在职研究生学习,管理学博士、教授级高级工程师)
2001.02-2003.07,大庆市人民政府秘书长、党组成员 (2000.11-2001.04,黑龙江省第二期赴美高级经济管理领导人才培训班学习)
2003.07-2004.02,大庆市人民政府市长助理、秘书长、党组成员
2004.02-2008.10,大庆高新技术产业开发区管委会主任(副市级)、党工委副书记、大庆市人民政府党组成员
2008.10-2008.12,大庆市人民政府副市长、党组成员,大庆高新技术产业开发区管委会主任、党工委副书记
2008.12-2010.01,大庆市人民政府副市长、党组成员,大庆高新技术产业开发区管委会主任、党工委副书记,市委经济工作部部长
2010.01-2011.09,大庆市人民政府副市长、党组成员,市委经济工作部部长
2011.09-2016.04,大庆市人民政府副市长、党组成员
2016.04-2017.01,大庆市委常委、市人民政府副市长、党组成员
2017.01-2017.07,大庆市委常委,市人民政府副市长、党组副书记
2017.07-至今, 大庆市人民政府党组副书记
2017年7月,任贵生不再担任大庆市委常委,市人民政府副市长。
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。