戴征社
- 中文名
- 戴征社
- 外文名
- DAI ZHENG SHE
- 国 籍
- 中国
- 民 族
- 汉族
- 出生地
- 陕西武功
- 出生日期
- 1960年11月
- 职 业
- 公务员
- 毕业院校
- 西北农学院
- 信 仰
- 共产主义
目录
1978年09月至1982年07月,在西北农学院农业机械化专业学习;
1982年07月至1984年10月,任岐山县农机管理站技术员;
1984年10月至1990年02月,任岐山县农牧局干事;
1990年02月至1992年03月,任岐山县孝子陵乡副乡长;
1992年03月至1995年09月,任岐山县蔡家坡镇党委副书记、纪检委书记、镇长、书记;
1995年09月至1997年10月,任岐山县副县长;
1997年10月至1998年01月,任眉县县委副书记、副县长、代县长;
1998年01月至2000年01月,任眉县县委副书记、县长;
2000年01月至2001年08月,任眉县县委书记;
2001年08月至2002年11月,任宝鸡市委常委、眉县县委书记(其间:1999年09月至2001年09月,参加西北农林科技大学经济管理学院农业经济专业研究生班学习);
2002年11月至2003年02月,任宝鸡市委常委;
2003年02月至2006年12月,任宝鸡市副市长;
2006年12月至2008年02月,任宝鸡市委常委、副市长;
2008年02月至2008年03月,任宝鸡市委副书记、副市长、代市长;
2008年03月至2011年12月,任宝鸡市委副书记、市长(其间:2008年09月至2010年07月,参加北京大学高级管理人员工商管理专业学习);
2011年12月至2013年02月,任陕西省商务厅厅长、党组书记;
2013年02月至2013年11月,任陕西省政府副秘书长、办公厅党组成员,省卫生厅厅长、党组书记;
2013年11月至2017年04月,任陕西省政府副秘书长、办公厅党组成员,省卫生和计划生育委员会主任、党组书记;
2017年4月至2017年5月任榆林市委书记;
2017年5月至2017年8月任榆林市委书记、市人大常委会党组书记;
2017年08月至2018年01月,任榆林市委书记、市人大常委会主任、党组书记;
2018年01月至今,任陕西省人大常委会副主任
2018年1月30日,陕西省第十三届人大代表大会第一次会议选举戴征社为省人大常委会副主任。
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。