杨富
杨富,男,汉族,1958年5月出生,黑龙江克东人,1986年12月加入中国共产党,1982年2月参加工作,教授级高工,在职研究生学历,辽宁工程技术大学安全工程工学硕士学位。现任国家煤矿安全监察局副局长、党组成员。
- 中文名
- 杨富
- 国 籍
- 中国
- 民 族
- 汉族
- 出生地
- 黑龙江克东
- 出生日期
- 1958年5月
- 职 业
- 政府官员
- 毕业院校
- 阜新矿业学院
- 信 仰
- 共产主义
- 主要成就
- 国家煤矿安全监察局副局长
目录
1975年8月至1978年1月,黑龙江省克东县昌盛乡民办教师。
1978年2月至1982年2月,在阜新矿业学院学习。
1982年2月,任劳动人事部矿山局干部。
1986年5月,任劳动部矿山局监察一处副处长(主持工作)。
1992年1月,任劳动部矿山局煤矿监察处处长(期间:1995年4月至1996年9月,挂职北京市矿务局安全监察局副局长)。
1997年2月,任劳动部矿山安全卫生监察局副局长(期间:1994年8月至1997年7月,在辽宁工程技术大学安全工程专业在职研究生)。
1998年7月,任国家经贸委安全生产局副局长。
2000年11月,任国家安全生产监督管理局(国家煤矿安全监察局)安全监督管理一司筹备组负责人。
2001年3月,任国家安全生产监督管理局(国家煤矿安全监察局)安全监督管理一司司长。
2001年11月,任国家安全生产监督管理局(国家煤矿安全监察局)信息与技术装备保障司司长。
2003年11月,任国家安全生产监督管理局(国家煤矿安全监察局)规划科技司司长。
2005年4月,任国家安全生产监督管理总局规划科技司司长。
2008年8月。任国家安全生产监督管理总局四司司长。
2010年11月,任广东省安全生产监督管理局局长。
2011年3月,任广东省安全生产监督管理局党组书记、局长。
2013年5月起,任国家煤矿安全监察局副局长、党组成员。
负责煤矿法律法规、标准规程、安全生产科研及科技成果推广、安全技术保障、指导煤矿瓦斯治理等方面工作。分管科技装备司。
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。