于军
- 中文名
- 于军
- 国 籍
- 中国
- 民 族
- 汉族
- 出生地
- 山东平度
- 出生日期
- 1964年6月
- 毕业院校
- 北京航空航天大学
目录
1982.09-1983.09,贵州省六盘水市盘县特区第四中学学生
1983.09-1987.07,北京航空学院飞行器制造工程专业学生
1987.07-1989.03,北京航空航天大学团委学生部部长
1989.03-1989.10,北京航空航天大学团委学生部部长(副科级)
1989.10-1990.05,北京航空航天大学团委副书记
1990.05-1992.06,北京航空航天大学团委副书记(正科级)
1992.06-1993.06,北京航空航天大学校长办副主任
1993.06-1995.09,北京航空航天大学党政办副主任
1995.09-1997.04,北京航空航天大学校长助理(正处级)(其间:1994.09-1997.03,在北京航空航天大学管理科学与工程专业在职研究生学习,攻读工学硕士学位)
1997.04-2002.07,北京市海淀区人民政府办公室主任
2002.07-2002.08,北京市海淀区人民政府副区长
2002.08-2004.04,北京市海淀区人民政府副区长,中关村科技园区海淀园“数字园区”党组书记
2004.04-2006.12,北京市海淀区人民政府副区长,中关村科技园区海淀园管理委员会党组成员、副主任、综合办公室主任(其间:1999.09-2006.07,在北京航空航天大学管理科学与工程专业在职研究生学习,攻读管理学博士学位)
2006.12-2008.05,北京市海淀区委常委,区人民政府副区长
2008.05-2008.11,北京市海淀区委常委、宣传部部长,区人民政府副区长,海淀报社总编辑(兼)
2008.11-2010.03,北京市委办公厅副主任
2010.03-2011.03,中关村发展集团股份有限公司董事长
2011.03-2015.04,中关村发展集团股份有限公司党委书记、董事长
2015.04-2016.01,北京市海淀区委副书记,区人民政府代理区长、党组书记
2016.01--2017.07,北京市海淀区委副书记,区人民政府区长、党组书记
2017.07--,北京市海淀区委书记
2017年7月21日,北京市海淀区委召开全区领导干部会议。宣布北京市委决定:于军同志任中共北京市海淀区委员会书记。
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。