张安顺
张安顺,男,汉族,1965年4月生,山东省济南市平阴县人,1986年3月加入中国共产党,1988年7月参加工作,吉林大学商学院工商管理专业毕业,在职研究生学历,工商管理硕士。曾任中国第一汽车集团公司团委干部、副书记,共青团吉林省长春市委副书记、书记,中共吉林省长春市委组织部副部长。2011年任中共吉林省委常委,延边朝鲜族自治州党委书记。2016年2月25日,延边州委召开全州领导干部会议,宣布吉林省委决定:免去张安顺同志延边州委书记、常委、委员职务。现任吉林省委常委、省委秘书长、省直机关工委书记。
- 中文名
- 张安顺
- 性别
- 男
- 籍贯
- 山东平阴
- 出生日期
- 1965年4月
- 毕业院校
- 吉林大学
- 民族
- 汉族
- 学位
- 硕士
- 入党时间
- 1986年3月
- 参加工作时间
- 1988年7月
目录
1984年9月至1988年7月,在吉林工业大学金属材料系焊接专业学习。
1988年7月,中国一汽轿车厂工艺员,中国一汽集团团委副书记。
1994年6月,任共青团长春市委副书记、书记。
2000年6月,任中共长春市委组织部副部长。
2001年8月,任中共长春市委常委、朝阳区委书记。
2002年12月,任长春市人民政府副市长。
2005年11月,任通化市委副书记、代市长。
2006年2月,任通化市委副书记、市长。
2007年7月,任中共通化市委书记。
2011年4月至2016.2月,任吉林省委常委、延边州委书记。
第十一届全国人大代表。
现任吉林省委常委、省委秘书长、省直机关工委书记
据延边网消息,2016年2月25日,延边州委召开全州领导干部会议,宣布吉林省委决定:庄严同志任延边州委委员、常委、书记,免去张安顺同志延边州委书记、常委、委员职务。
2016年2月,吉林省委决定,张安顺同志不再兼任延边州委书记,张安顺兼任吉林省委秘书长、省直机关工委书记。
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。