张太原
- 姓名
- 张太原
- 性别
- 男
- 民族
- 汉族
- 籍贯
- 山西汾阳
- 出生年月
- 1961年4月
- 工作时间
- 1976年10月
- 入党时间
- 1983年8月
目录
1976.10-1978.09山西省汾阳县杏花村汾酒厂销售科工人
1978.09-1980.09山西省汾阳中学学生
1980.09-1981.09山西省吕梁师范专科学校数学系数学专业学习
1981.09-1983.09晋东南师范专科学校数学系数学专业学习
1983.09-1984.05山西省太原化工工业公司干部
1984.05-1988.10山西省太原市委工业部纪检处干部、科员
1988.10-1992.07山西省太原市经济委员会供销处科员、副主任科员
1992.07-1995.06山西省政府办公厅工交处主任科员(1991.09-1993.07北京联合大学商务学院投资经济专业学习)
1995.06-1996.12山西省政府办公厅副处级秘书
1996.12-2000.10山西省政府办公厅正处级秘书
2000.10-2002.01山西省政府办公厅助理巡视员
2002.01-2002.12国务院机关事务管理局房地产管理司巡视员(1996.09-2002.07山西财经大学政治经济学专业学习,获经济学硕士学位)
2002.12-2004.11国务院机关事务管理局房地产管理司副司长(正司级)
2004.11-2009.12国务院机关事务管理局房地产管理司司长(2002.07-2005.01清华大学经济管理学院学习,获高级管理人员工商管理硕士学位;2006.09-2009.12湖南大学工商管理学院工商管理专业学习,获管理学博士学位)
2009.12-2010.10国务院机关事务管理局党组成员、房地产管理司司长
2010.10-2011.01云南省昆明市委副书记(正厅级)
2011.01-2015.02云南省楚雄州委书记兼任楚雄军分区党委第一书记
2015.02—2015.05,云南省政府副省长、党组成员,省公安厅厅长、党委书记兼督察长
2015.05—2015.10,云南省政府副省长、党组成员,省委政法委员会副书记,省公安厅厅长、党委书记兼督察长
2015.10—2016.12,云南省政府副省长、党组成员,省委政法委员会副书记,省公安厅厅长、党委书记兼督察长,武警云南省总队党委第一书记
2016.12—2017.02,云南省委常委,省政府副省长、党组成员,省委政法委员会副书记,省公安厅厅长、党委书记兼督察长,武警云南省总队党委第一书记
2017.02—,云南省委常委、政法委员会书记,省政府副省长、党组成员,省公安厅厅长、党委书记兼督察长,武警云南省总队党委第一书记。
2017年2月27日,云南省人民政府网站“政府领导”栏目更新,张太原于2017年2月兼任云南省委政法委书记。
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
如果您认为本故事还有待完善,请 编辑
上一篇 胡家福 下一篇 上海寿恒电子科技有限公司