孙潮
- 姓名
- 孙潮
- 性别
- 男
- 籍贯
- 上海
- 出生日期
- 1956年3月
- 民族
- 汉
- 国籍
- 中国
- 入党时间
- 1975年4月
- 工作时间
- 1973年12月
目录
1973年12月至1977年2月,上海市星火农场“五七”连队职工,先后任民兵连长、政治副指导员;
1977年2月至1980年8月,任上海市星火农场17连党支部书记;
1980年8月至1984年7月,在华东政法学院法律系法学理论专业学习;
1984年7月至1987年7月,在华东政法学院法律系宪法专业攻读硕士研究生;
1987年7月至1995年6月,任华东政法学院法律系立法研究室副主任(其间:1989年8月至1991年1月,在美国华盛顿特区乔治顿大学法学院工作研修;
1993年10月至1993年12月,在美国威斯康辛大学法学院讲学);
1995年6月至1997年4月,任华东政法学院科研处副处长(其间:1996年3月至1996年6月,在澳大利亚悉尼大学法学院讲学);
1997年4月至1998年3月,任华东政法学院科研处处长;
1998年3月至2001年2月,任上海市人大常委会委员、市人大法制委员会委员、常委会法制工作委员会委员(1997年11月至1998年4月,在美国圣路易斯华盛顿大学讲学);
2001年2月至2003年2月,任上海市人大常委会委员、市人大法制委员会委员(其间:2001年3月职级晋升为副局级;
2001年9月至2001年11月,在美国耶鲁大学法学院讲学);
2003年2月至2003年4月,任上海市人大常委会副局级干部;
2003年4月至2003年7月,任上海市徐汇区委副书记、副区长、代理区长;
2003年7月至2006年6月,任上海市徐汇区委副书记、区长(2000年9月至2003年12月,在武汉大学法学院宪法学与行政法学专业在职学习,获法学博士学位);
2006年6月至2014年5月,任上海市闵行区委书记(其间:2012年9月至2013年1月,在中央党校中青年干部培训一班第33期学习);
2014年5月起,任贵州省高级人民法院副院长、代理院长、党组书记,省委政法委委员。
2015年1月至2018年1月贵州省高级人民法院院长。
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。