聂建军
目录
聂建军,男,1964年3月生,汉族,山东广饶人,毕业于中国石油大学(华东),研究生学历,法学硕士,1987年7月参加工作,1993年4月加入中国共产党,现任中共东营市委常委、统战部部长。
1983年9月至1987年7月在山东农业大学畜牧专业学习;
1987年7月至1991年1月任东营市科干办科员;
1991年1月至1993年6月任东营市科委计划科科员;
1993年6月至1993年12月任东营市星火计划办公室副主任;
1993年12月至1995年3月任东营市科委办公室副主任;
1995年3月至1997年8月任东营市科委办公室主任;
1997年8月至2001年4月任东营市科委副主任、党组成员;
2001年4月至2002年12月任东营市科技局副局长、党组副书记;
2002年12月至2003年1月任中共利津县委副书记,县政府党组书记、副县长、代县长;
2003年1月至2006年1月任中共利津县委副书记,县政府县长、党组书记;
2006年1月至2006年2月任中共河口区委副书记;
2006年2月至2009年2月任中共河口区委副书记,区政府区长、党组书记;
2009年2月至2009年6月任中共河口区委书记;
2009年6月至2011年5月任中共河口区委书记、区人大常委会主任;
2011年5月至2012年4月任中共河口区委书记、区人大常委会主任、东营港经济开发区党工委书记;
2012年4月至2014年1月任中共河口区委书记、区人大常委会主任、东营港经济开发区党工委副书记;
2014年1月至2015年8月任中共东营市委常委、河口区委书记、区人大常委会主任、东营港经济开发区党工委副书记;
2015年8月至今任中共东营市委常委、统战部部长。
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。