何学民
何学民,男,1964年9月出生,汉族,山东济宁人,在职研究生学历,1981年10月参加工作,1985年5月加入中国共产党,现任东营市委常委、东营军分区政委。
目录
何学民,男,1964年9月出生,汉族,山东济宁人,在职研究生学历,1981年10月参加工作,1985年5月加入中国共产党,现任东营市委常委、东营军分区政委。
1981年10月至1986年9月炮兵十二师汽车连战士;
1986年9月至1988年9月装甲兵指挥学院装甲兵指挥专业学员;
1988年9月至1989年6月坦克八师装甲步兵团一营二连排长;
1989年6月至1993年3月坦克八师装甲步兵团政治处干事;
1990年3至1993年2月坦克八师装甲兵步团汽车连政治指导员;
1993年2月至1993年6月步兵第一九九师政治部组织科正连职干事;
1993年6月至1995年6月步兵第一九九师政治部干部科副营职干事;
1995年6月至1995年8月步兵第一九九师高炮团57高炮营政治教导员;
1995年8月至1998年1月六十七集团军司令部直工处干事;
1998年1月至1998年10月步兵第一九九师坦克团政治处主任;
1998年10月至2000年1月步兵第一九九师装甲团政治处主任;
2000年1月至2000年7月济南军区装备部桑梓店农场政治委员(正团职);
2000年7月至2001年6月山东省军区教导大队副政治委员(正团职);
2001年6月至2006年2月山东省军区司令部直工处处长(2000年8月至2002年12月山东大学法学专业研究生学习);
2006年2月至2009年2月山东省德州军分区政治部主任;
2009年2月至2012年8月山东省济南警备区政治部主任;
2012年8月至2012年11月山东省东营军分区政治委员;
2012年11月起任东营市委常委、东营军分区政委。
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。