河北建投能源投资股份有限公司
- 公司名称
- 河北建投能源投资股份有限公司
- 英文名称
- Jointo Energy Investment Co.,Ltd. Hebei.
- 股票简称
- 建投能源
- 股票代码
- 300368
- 证券类别
- 深交所主板A股
- 所属行业
- 电力行业
- 成立时间
- 1994年1月18日
- 上市时间
- 1996年6月6日
- 注册资本
- 17.92亿元
- 法定代表人
- 米大斌
- 公司地址
- 河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座17层
目录
投资、建设、经营管理以电力生产为主的
作为地方区域性发电集团企业,建投能源积极采用新技术、新工艺、新设备,强化管理,推进创新,不断提高机组清洁经济性能。机组结构持续优化。通过新建高效
公司将按照市场化、专业化、国际化的发展理念,以产业投资和资本运营为抓手,立足“大能源”(能源+资源)战略,利用目前良好的行业周期,优化、调整能源资产结构,拓展与
文化传承
河北建投能源投资股份有限公司是河北建设投资集团有限公司控股的A股
男,汉族,中共党员,1968年生,硕士,高级工程师。2009年10月起,在河北建设投资集团有限责任公司工作,2010年5月-2014年1月,任河北建设投资集团有限公司党委常委;现任河北建设投资集团有限责任公司副总经理。
王廷良:副董事长 董事
男,汉族,中共党员,1963年生,高级经济师。2001年6月至2013年7月,任本公司总经理;现任河北建设投资集团有限责任公司董事会专职委员、投资总监。曾任本公司第三届、第四届、第五届、第六届董事会董事。
韩国照:副董事长 董事
男,汉族,中共党员,1962年生,高级工程师。2007年3月至2009年2月任本公司副总经理、党委常委兼河北兴泰发电有限责任公司、邢台国泰发电有限责任公司总经理,2009年2月-2013年7月任本公司副总经理、党委常委兼河北兴泰发电有限责任公司、邢台国泰发电有限责任公司、河北建投沙河发电有限责任公司总经理;2013年7月起任本公司副董事长,2013年12月起兼任国电建投内蒙古能源有限责任公司党委书记、副总经理。
刘铮:董事
男,汉族,中共党员,1974年生,博士研究生。,2006年1月起,在河北省建设投资公司(现河北建设投资集团有限责任公司)工作,历任总经济师、总法律顾问、董事、副总经理、党委副书记、副董事长、总经理,2014年12月起任河北建设投资集团有限责任公司董事长、党委书记、总经理。
蔡树文:董事
男,汉族,中共党员,1963年生,博士研究生,高级工程师。1993年起,在河北省建设投资公司(现河北建设投资集团有限责任公司)工作,先后在能源项目处、能交项目部、能源分公司、能源事业二部、能源事业部任职,2009年10月至2013年6月,任河北建设投资集团有限责任公司基建管理部部长。2013年7月起任公司总经理。
李中:董事
男,汉族,中共党员,大学学历,高级工程师。自1988年起,先后担任华能岳阳分公司副总经理,井冈山华能发电有限责任公司总经理、党委书记,华能海南发电股份有限公司党委书记、副董事长、总经理,2009年2月至2011年11月,任华能能源交通产业控股有限公司党组书记、副总经理,2011年12起任华能国际电力开发公司副总经理、党组成员。
赵强:独立董事
男,汉族,1963年生,硕士,注册资产评估师、土地估价师、注册会计师。2001年1月起,就职中瑞华会计师事务所,任评估部高级经理、副总经理;2007年起任北京中同华资产评估有限公司高级合伙人、首席评估师。
龚六堂:独立董事
男,汉族,1970年生,博士研究生。2004年8月至今,任北京大学光华管理学院应用经济学系教授、博士生导师,2010年起,任北京大学光华管理学院副院长。
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。